Nickolai Arnfeldt Hoff
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | LK Systems ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 18.754' DKK NFH 2012 HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -61.608' DKK Dotcom Capital ApS (2023) |
Største egenkapital: | 156.887' DKK Dotcom Capital ApS (2021) |
Største gæld: | 63.716' DKK NFH 2012 HOLDING ApS (2023) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos Ønskeskyen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NFH 2012 HOLDING ApS (12 år 1 måned) |
Seed: 1305205403
Det begyndte for alvor dengang i 2011 hos LK Systems ApS (tidligere PLUSDEAL ApS) som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Nickolai Arnfeldt Hoff i 7 år 3 måneder, inden stoppet den 17. december 2018.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 6.229' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NFH 2012 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ECN Invest ApS
Via NFH 2012 HOLDING ApS -
Loyalty Key A/S
Via ECN Invest ApS -
LK Systems ApS
Via Loyalty Key A/S
Direktørposter (4)
-
LK Systems ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2016 -
NFH 2012 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2023 -
Loyalty Key A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2020 -
ECN Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Loyalty Key A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2023
Tidslinje (26)
-
3 NORDIC ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
Spis i Byen 2016 ApS (Nu: Whatelse Group ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
Loyalty Key Cardlinked A/S (Nu: Loyalty Key A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Nickolai har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.09.2019 - 12.09.2019
Direktør
31.12.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.03.2022 - 30.11.2023
Reel ejer
26.05.2023 - 26.06.2023
Reel ejer
27.06.2023 - 29.11.2023
Reel ejer
30.11.2023 - 07.12.2023
Reel ejer
08.12.2023 - 11.01.2024
Bestyrelsesmedlem
15.12.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.01.2024 - 03.04.2024
Reel ejer
04.04.2024 - 04.04.2024
Reel ejer
05.04.2024 - 29.04.2024
Reel ejer
30.04.2024 - 28.05.2024
Reel ejer
29.05.2024 - 05.06.2024
Reel ejer
06.06.2024 - 10.06.2024
Reel ejer
11.06.2024 - 12.06.2024
Reel ejer
13.06.2024 - 14.06.2024
Reel ejer
15.06.2024 - 27.06.2024
Reel ejer
28.06.2024 - 21.08.2024
Reel ejer
22.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75,54% -
Reel ejer
31.03.2016 - 17.12.2018
Direktør
21.12.2016 - 21.06.2024
Reel ejer
18.12.2018 - 15.03.2020
Reel ejer
16.03.2020 - 31.12.2020
Reel ejer
31.12.2023 - 03.04.2024
Reel ejer
04.04.2024 - 04.04.2024
Reel ejer
05.04.2024 - 29.04.2024
Reel ejer
30.04.2024 - 28.05.2024
Reel ejer
29.05.2024 - 05.06.2024
Reel ejer
06.06.2024 - 10.06.2024
Reel ejer
11.06.2024 - 12.06.2024
Reel ejer
13.06.2024 - 14.06.2024
Reel ejer
15.06.2024 - 21.06.2024
Ejerandel: 80,38% -
Reel ejer
06.10.2014 - 17.12.2018
Direktør
21.12.2016 - 21.06.2024
Reel ejer
18.12.2018 - 14.07.2019
Reel ejer
15.07.2019 - 15.03.2020
Reel ejer
16.03.2020 - 31.12.2020
Reel ejer
31.12.2023 - 03.04.2024
Reel ejer
04.04.2024 - 04.04.2024
Reel ejer
05.04.2024 - 29.04.2024
Reel ejer
30.04.2024 - 28.05.2024
Reel ejer
29.05.2024 - 05.06.2024
Reel ejer
06.06.2024 - 10.06.2024
Reel ejer
11.06.2024 - 12.06.2024
Reel ejer
13.06.2024 - 14.06.2024
Reel ejer
15.06.2024 - 21.06.2024
Ejerandel: 80,38% -
Reel ejer
01.09.2011 - 17.12.2018
Direktør
21.12.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2018 - 15.03.2020
Reel ejer
16.03.2020 - 31.12.2020
Reel ejer
31.12.2023 - 03.04.2024
Reel ejer
04.04.2024 - 04.04.2024
Reel ejer
05.04.2024 - 29.04.2024
Reel ejer
30.04.2024 - 28.05.2024
Reel ejer
29.05.2024 - 05.06.2024
Reel ejer
06.06.2024 - 10.06.2024
Reel ejer
11.06.2024 - 12.06.2024
Reel ejer
13.06.2024 - 14.06.2024
Reel ejer
15.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80,38% -
Stifter og Direktør
09.08.2012 - 19.06.2014
Ejer
10.08.2012 - Stadig aktiv
Direktør
31.07.2014 - 15.08.2023
Direktør
14.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Nickolai Arnfeldt Hoff er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NFH 2012 HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -9.267' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet ECN Invest ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Nickolai Arnfeldt Hoff, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NFH 2012 HOLDING ApS fremviste et overskud på 18.754' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor NFH 2012 HOLDING ApS fremviste et underskud på 22.959' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16.158' DKK (Ønskeskyen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 61.608' DKK (Dotcom Capital ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.522' DKK (Ønskeskyen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.267' DKK (NFH 2012 HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nickolai' netværk er Anders Rosenbjerg Hansen.