Jakob Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nomenklatura v/Jakob Thomsen (Ejer) |
Største overskud: | 242' DKK Danmarks Fonde IVS (Nu: Danmarks Fonde ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -180' DKK Danmarks Fonde IVS (Nu: Danmarks Fonde ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 325' DKK Danmarks Fonde IVS (Nu: Danmarks Fonde ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 1.012' DKK Danmarks Fonde IVS (Nu: Danmarks Fonde ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Danmarks Fonde IVS (Nu: Danmarks Fonde ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af Danmarks Fonde ApS (8 år 7 måneder) |
Seed: 2077477417
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2012 i Nomenklatura v/Jakob Thomsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jakob Thomsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jakob i 6 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor udgivelse af ugeblade og magasiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomsen Filantropi Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Danmarks Fonde ApS
Via Thomsen Filantropi Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Thomsen Filantropi Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2023
Tidslinje (13)
-
Danmarks Fonde IVS (Nu: Danmarks Fonde ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
Thomsen Filantropi Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
Thomsen Filantropi Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Jakob har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
25.01.2016 - Stadig aktiv
Ejer
09.12.2016 - 28.02.2021
Ejer
01.03.2021 - 01.04.2023
Reel ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.01.2012 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2012 - 29.01.2018
Ejerandel: 50%
Jakob Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thomsen Filantropi Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 234' DKK. Igennem sit holdingselskab Thomsen Filantropi Holding ApS har Jakob dermed også ejerandele i Danmarks Fonde ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jakob Thomsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Danmarks Fonde IVS (Nu: Danmarks Fonde ApS) fremviste et overskud på 242' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Danmarks Fonde IVS (Nu: Danmarks Fonde ApS) fremviste et underskud på 180' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 211' DKK (Danmarks Fonde IVS (Nu: Danmarks Fonde ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 325' DKK (Danmarks Fonde IVS (Nu: Danmarks Fonde ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 234' DKK (Thomsen Filantropi Holding ApS).