John Moore Højer
Erhvervsaktiv siden: | 29. jan. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JMH udlejning v/John Moore Højer (Ejer) |
Største overskud: | 1.899' DKK KIFTO ApS (2020) |
Største underskud: | -35' DKK KIFTO ApS (2014) |
Største egenkapital: | 3.986' DKK KIFTO ApS (2023) |
Største gæld: | 21.780' DKK KIFTO ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos J Højer Holding IVS (Nu: JMH Ejendom ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KIFTO ApS (10 år) |
Seed: 933163308
Det begyndte for alvor dengang i 2012 ved JMH udlejning v/John Moore Højer (tidligere JMH Revision v/John Moore Højer) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af John Moore Højer der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde John i 6 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JMH Ejendom ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KIFTO ApS
Via JMH Ejendom ApS -
MJ Udlejning 2020 ApS
Via JMH Ejendom ApS
Direktørposter (3)
-
KJ 2018 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2018 -
MJ Udlejning 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020 -
JMH Ejendom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
KIFTO ApS
Bestyrelsesmedlem (økonomidirektør)Indtrådt: 15.09.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
KJ 2018 Udlejning IVS (Nu: Lejlighed.dk ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.11.2020
Registreringsdato: 19.11.2020 -
MJ Udlejning 2020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
JMH Revision v/John Moore Højer (Nu: JMH udlejning v/John Moore Højer) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
John har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør
25.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
22.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
25.10.2018 - 19.11.2020
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
29.01.2012 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
John Moore Højer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JMH Ejendom ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.842' DKK. Igennem sit holdingselskab JMH Ejendom ApS har John dermed også ejerandele i KIFTO ApS (50-66.65%) og MJ Udlejning 2020 ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for John Moore Højer, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MJ Udlejning 2020 ApS fremviste et overskud på 1.042' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KIFTO ApS fremviste et underskud på 35' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 548' DKK (KIFTO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.986' DKK (KIFTO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 568' DKK (KJ 2018 Holding IVS (Nu: KJ 2018 Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Kim Vongphosy Højer.