Qasir Bashir
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Q&A Advokater I/S (Ejer) |
Største overskud: | 14.824' DKK Apex Fund Service (Denmark) ApS (2018) |
Største underskud: | -16.877' DKK Apex Group (Denmark) Holdings ApS (2023) |
Største egenkapital: | 16.219' DKK Apex Fund Service (Denmark) ApS (2018) |
Største gæld: | 111.561' DKK Apex Group (Denmark) Holdings ApS (2023) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Apex Fund Service (Denmark) ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Q&A Advokater (12 år 1 måned) |
Seed: 1803003250
Det hele begyndte for alvor dengang i 2012 hos Q&A Advokater I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Mohammed Arbab Perveez at Qasir Bashir stiftede Q&A Advokater I/S den dag i marts 2012. Titlen som Ejer og Stifter havde Qasir i 11 måneder, inden stoppet den 28. februar 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor juridisk bistand. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2013.
Direktørposter (6)
-
Segulah Medical Acceleration Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2023 -
Apex Group (Denmark) Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2023 -
Fundrock Asset Management Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2023 -
UCPH Ventures A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2023 -
Procuritas Capital Investors VI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2023 -
Apex (Denmark) ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
Apex Group (Denmark) Holdings ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2023 -
UCPH Ventures A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2023 -
Apex Fund Service (Denmark) ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.10.2023 -
Apex (Denmark) ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
MIF II Feeder no.1 A/S
Fratrådt som direktørDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
MIF II Feeder no. 2 A/S
Fratrådt som direktørDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
MIF II Feeder no. 2 A/S
Tilknyttet som direktørDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023
Blå bog (fortsat)
Qasir har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2023 - Stadig aktiv
Direktør
11.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Apex (Denmark) ApS fremviste et overskud på 5.842' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Apex Group (Denmark) Holdings ApS fremviste et underskud på 16.877' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.031' DKK (Apex Fund Service (Denmark) ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.877' DKK (Apex Group (Denmark) Holdings ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.165' DKK (UCPH Ventures A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -19.000' DKK (Apex Group (Denmark) Holdings ApS).
En af de forbindelser som går igen i Qasir' netværk er Peter Toyberg.