Susanne Wende Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tegnestuen Wende Petersen v/Susanne Wende Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 30.149' DKK CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -3.979' DKK PANBO HUSE A/S (Nu: PH Selskabet af 290824 A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 108.208' DKK Chresten Moos Petersen Holding 2023 ApS (2023) |
Største gæld: | 3.842' DKK PANBO A/S (Nu: P Selskabet af 290824 A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos PANBO A/S (Nu: P Selskabet af 290824 A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PH Selskabet af 290824 A/S (8 år 4 måneder) |
Seed: 1176644392
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2012 hos Tegnestuen Wende Petersen v/Susanne Wende Petersen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Susanne Wende Petersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Susanne i 5 år 4 måneder, inden stoppet den 30. juni 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Chresten Moos Petersen Holding 2023 ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS
Via Chresten Moos Petersen Holding 2023 ApS -
CMP CONSULT ApS
Via CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS -
KT Erhvervsbyg Holding A/S
Via CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS -
KT ERHVERVSBYG A/S
Via KT Erhvervsbyg Holding A/S -
NØN Bolig ApS
Via CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS -
MCPK Holding ApS
Via CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS -
Inicio Invest A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Via CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS -
Pannies ApS UNDER KONKURS
Via Inicio Invest A/S -
PCM Invest ApS
Via CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS -
Rosbjergvej 11 ApS
Via PCM Invest ApS -
Ryttervangen 18 Give ApS
Via PCM Invest ApS -
Egeskovvej 33, Horsens ApS
Via PCM Invest ApS -
Metervej 14, 8940 Randers SV ApS
Via PCM Invest ApSNyt selskab
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
PANBO A/S (Nu: P Selskabet af 290824 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
PANBO HUSE A/S (Nu: PH Selskabet af 290824 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
Chresten Moos Petersen Holding 2023 ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2023
Registreringsdato: 30.12.2023
Blå bog (fortsat)
Susanne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.11.2015 - 24.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2015 - 24.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
22.12.2023 - 30.12.2023
Ejer
30.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
21.12.2023 - 30.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.03.2012 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS landede et overskud på 26.144' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.144' DKK (CHRESTEN MOOS PETERSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 489' DKK (PANBO HUSE A/S (Nu: PH Selskabet af 290824 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 108.208' DKK (Chresten Moos Petersen Holding 2023 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.625' DKK (PANBO A/S (Nu: P Selskabet af 290824 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Martin Beck.