Steffan Lucas
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Elektro-Lucas v/Steffan Lucas (Ejer) |
Største overskud: | 459' DKK Lucas Bemanning ApS (Nu: Lucas Bemanding ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -482' DKK Lucas Bemanning ApS (Nu: Lucas Bemanding ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 344' DKK LUCAS-Holding ApS (2018-19) |
Største gæld: | 1.956' DKK Lucas Bemanning ApS (Nu: Lucas Bemanding ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LB ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LUCAS-Holding ApS (9 år 5 måneder) |
Seed: 1389438150
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2012 ved Elektro-Lucas v/Steffan Lucas med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Steffan Lucas der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Steffan i 4 måneder, før stoppet den 30. juni 2012.
Virksomheden opererede indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LUCAS-Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Lille-Korn ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Lucas Bemanding ApS UNDER KONKURS
Via LUCAS-Holding ApS -
LB ApS
Via LUCAS-Holding ApS
Direktørposter (3)
-
LUCAS-Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2015 -
LB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2023 -
Lille-Korn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Lucas Bemanning ApS (Nu: Lucas Bemanding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
Lille-Korn ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
Lille-Korn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023
Blå bog (fortsat)
Steffan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.01.2023 - Stadig aktiv
Direktør
27.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.03.2015 - 15.02.2024
Reel ejer
26.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.02.2012 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Steffan Lucas er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LUCAS-Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 112' DKK. Igennem holdingselskabet LUCAS-Holding ApS har Steffan derfor også ejerandele i Lucas Bemanding ApS (100%) og LB ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Steffan Lucas, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Lucas Bemanning ApS (Nu: Lucas Bemanding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 459' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Lucas Bemanning ApS (Nu: Lucas Bemanding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 482' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 320' DKK (LB ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 181' DKK (Lille-Korn ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 289' DKK (LB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -141' DKK (Lille-Korn ApS).