Peter Lyngsø
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Peter Lyngsø (Ejer) |
Største overskud: | 3.368' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2023) |
Største underskud: | -41' DKK PETER LYNGSØ HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 11.553' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2023) |
Største gæld: | 32.148' DKK LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETER LYNGSØ HOLDING ApS (10 år 4 måneder) |
Seed: 1131562394
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2012 hos Peter Lyngsø som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Lyngsø der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Peter i 3 år 10 måneder, inden stoppet den 31. december 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER LYNGSØ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
L&K Bredsten A/S
Via PETER LYNGSØ HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
PETER LYNGSØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
L&K Bredsten A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2017
Registreringsdato: 30.05.2017 -
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2017
Registreringsdato: 29.05.2017 -
Peter Lyngsø (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
16.06.2014 - 15.06.2021
Reel ejer
16.06.2014 - 16.06.2014
Bestyrelsesmedlem
16.06.2014 - 29.05.2017
Bestyrelsesmedlem
30.05.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.02.2012 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor PETER LYNGSØ HOLDING ApS fremviste et overskud på 897' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor PETER LYNGSØ HOLDING ApS fremviste et underskud på 41' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.368' DKK (LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.553' DKK (LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.472' DKK (PETER LYNGSØ HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jens Lind.