Bo Rygaard
Karrieren startede hos: | EGMONT ENTERTAINMENT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 875.685' DKK STATENS EJENDOMSSALG A/S (2018) |
Største underskud: | -288.963' DKK PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S (2020) |
Største egenkapital: | 4.029.805' DKK KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND (2023) |
Største gæld: | 3.772.005' DKK KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND (2023) |
Flest årsværk: | 2.768 årsværk hos Netcompany Group A/S (2020) |
Seed: 628196786
Bo Rygaard har bla. gået på Copenhagen Business School.
Det startede for alvor for flere år siden ved EGMONT ENTERTAINMENT A/S (tidligere PANORAMA FILM A/S) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Bo Rygaard i 29 år 3 måneder, før stoppet den 1. oktober 1996.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor film- og videoformidling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bo Rygaard Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NC ShareCo 4 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
NC ShareCo 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2018 -
MARGOT OG THORVALD DREYERS FOND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2012
Bestyrelsesposter (11)
-
Netcompany Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.08.2019 -
Sovino Brands Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.11.2022 -
Sovino Brands ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.11.2022 -
STATENS EJENDOMSSALG A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 29.12.2020 -
MARIE & M.B. RICHTERS FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2022 -
WEXØE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2022 -
EJENDOMSSELSKABET AF 1.11.1979 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.09.2022 -
KRISTA OG VIGGO PETERSENS FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.04.2017 -
WEXØE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2022 -
KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.09.2014 -
MARGOT OG THORVALD DREYERS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (149)
-
KGH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
SKAMOL A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023 -
HusCompagniet A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 57 år 2 måneder, har Bo bla. Arbejdet indenfor felter som Business Strategy, New Business Development, Change Management, Strategy og Management.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
07.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Bo Rygaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NC ShareCo 4 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.934' DKK. Igennem holdingselskabet NC ShareCo 4 ApS har Bo derfor også ejerandele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Bo Rygaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Bo Rygaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved STATENS EJENDOMSSALG A/S der præsenterede et overskud på 875.685' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S der præsenterede et underskud på 288.963' DKK.
Bo har i alt siddet i bestyrelsen hos 73 forskellige selskaber (heraf 31 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 8 måneder fra 1975 til 1996 hos GDC A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 430.547' DKK (PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 43.602' DKK (FITNESS DK A/S (Nu: SATS Danmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.029.805' DKK (KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -416.579' DKK (FITNESS DK A/S (Nu: SATS Danmark A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Henriette Lassen Jordan.