Ertan Aslan
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2012 (12 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUND Sandwich & Salatbar (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -195' DKK Mella Studio ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 40' DKK Aslan Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 264' DKK Mella Studio ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aslan Holding ApS (2 år 5 måneder) |
Seed: 2025384131
Karrieren som leder begyndte den dag i 2012 i SUND Sandwich & Salatbar (tidligere Ella`s Sandwich- og Salatbar v/Ertan Aslan) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ertan Aslan der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Ertan i 5 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aslan Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mella Invest ApS
Via Aslan Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Aslan Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2022 -
Mella Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Mella Studio ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.09.2023
Registreringsdato: 22.09.2023 -
Nordskov Snedkeri ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
Mella Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023
Blå bog (fortsat)
Ertan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
07.10.2022 - 22.09.2023
Direktør
15.03.2023 - 22.09.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
19.04.2022 - 19.06.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.09.2018 - 31.05.2019
Ejerandel: 100%
Ertan Aslan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aslan Holding ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem sit holdingselskab Aslan Holding ApS har Ertan dermed også andele i Mella Invest ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ertan Aslan, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Mella Studio ApS landede et underskud på 195' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 195' DKK (Mella Studio ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1' DKK (Mella Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -155' DKK (Mella Studio ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ertan' netværk er Melissa Aslan.