Jesper Dyreborg Jakobsen
Erhvervsaktiv: | 13. mar. 2012 - 19. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Youniversity v/Jesper Dyreborg Jakobsen (Ejer) |
Største overskud: | 90' DKK B7 Advisors IVS (Nu: B7 Advisors ApS) (2019) |
Største underskud: | -67' DKK B7 Advisors IVS (Nu: B7 Advisors ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 96' DKK Kalapøjser Holding IVS (Nu: Kalapøjser Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 125' DKK B7 Advisors IVS (Nu: B7 Advisors ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ximplifi ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Youniversity v/Jesper Dyreborg Jakobsen (6 år 4 måneder) |
Seed: 99702412
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2012 hos Youniversity v/Jesper Dyreborg Jakobsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jesper Dyreborg Jakobsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jesper i 6 år 4 måneder, før stoppet d. 13. juli 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kalapøjser Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
B7 Advisors ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Kalapøjser Holding ApS -
Ximplifi ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Kalapøjser Holding ApS
Tidslinje (16)
-
B7 Advisors IVS (Nu: B7 Advisors ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Kalapøjser Holding IVS (Nu: Kalapøjser Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Ximplifi ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
01.02.2019 - 24.01.2022
Ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Direktør
22.03.2022 - 20.08.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.02.2019 - 20.01.2022
Ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Direktør
22.03.2022 - 20.08.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.02.2022 - 19.08.2024
Reel ejer
08.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
13.03.2012 - 13.07.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jesper Dyreborg Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kalapøjser Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 41' DKK. Gennem holdingselskabet Kalapøjser Holding ApS har Jesper derfor også andele i B7 Advisors ApS (100%) samt Ximplifi ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jesper Dyreborg Jakobsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor B7 Advisors IVS (Nu: B7 Advisors ApS) kunne fremvise et overskud på 90' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor B7 Advisors IVS (Nu: B7 Advisors ApS) kunne fremvise et underskud på 67' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Nicolai Harbech.