Kenneth Davids
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Davids v/Kenneth Davids (Ejer) |
Største overskud: | 72.189' DKK RAINS ApS (2023) |
Største underskud: | -884' DKK K/S OBTON SOLENERGI SINOPE (2016) |
Største egenkapital: | 141.564' DKK RAINS ApS (2023) |
Største gæld: | 241.849' DKK RAINS ApS (2022) |
Flest årsværk: | 103 årsværk hos RAINS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KD DK HOLDING ApS (12 år 5 måneder) |
Seed: 1958906136
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2012 i Davids v/Kenneth Davids i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kenneth Davids der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kenneth i 6 år 1 måned, inden stoppet d. 4. marts 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OBTON SOLENERGI SINOPE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
KD DK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S OBTON SOLENERGI SINOPE
Via OBTON SOLENERGI SINOPE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
RAINS ApS
Via KD DK HOLDING ApS -
ISOG ApS
Via RAINS ApS
Direktørposter (1)
-
KD DK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
RAINS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2014
Tidslinje (15)
-
SkyPro Propulsion A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
SkyPro Propulsion A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2024
Registreringsdato: 30.03.2024 -
KD DK HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
30.03.2024 - 23.04.2024
Ejerandel: 35,8% -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2012 - 28.04.2014
Ejer
04.12.2014 - 04.12.2014
Reel ejer
04.12.2014 - 20.09.2020
Bestyrelsesmedlem
04.12.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24% -
Stifter og Ejer
11.04.2012 - 30.09.2019
Reel ejer og Direktør
11.04.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kenneth Davids er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KD DK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 81.550' DKK. Gennem sit holdingselskab KD DK HOLDING ApS har Kenneth dermed også andele i RAINS ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kenneth Davids, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor KD DK HOLDING ApS landede et overskud på 40.871' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S OBTON SOLENERGI SINOPE landede et underskud på 884' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 72.189' DKK (RAINS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 141.564' DKK (RAINS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49' DKK (OBTON SOLENERGI SINOPE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Philip Lotko Wormslev.