Jane Grethe-Marie Bakkensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dansk Tarm ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 789' DKK DFO TARM ApS (Nu: Dansk Tarm ApS) (2021) |
Største underskud: | -1' DKK JC HOLDING HEMMET ApS (2015) |
Største egenkapital: | 3.235' DKK DFO TARM ApS (Nu: Dansk Tarm ApS) (2023) |
Største gæld: | 3.357' DKK DFO TARM ApS (Nu: Dansk Tarm ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos DFO TARM ApS (Nu: Dansk Tarm ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Dansk Tarm ApS (10 år 11 måneder) |
Seed: 2056330336
Det startede for alvor en dag i 2013 ved Dansk Tarm ApS (tidligere DFO TARM ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jane Grethe-Marie Bakkensen i 9 år 8 måneder, før stoppet den 16. juni 2023.
I dag arbejder virksomheden med tøjforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 736' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JC HOLDING HEMMET ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Dansk Tarm ApS
Via JC HOLDING HEMMET ApS -
Dansk Grindsted ApS
Via JC HOLDING HEMMET ApS -
C97 ApS
Via JC HOLDING HEMMET ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
JC HOLDING HEMMET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
DFO TARM ApS (Nu: Dansk Tarm ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
Dansk Outlet Grindsted ApS (Nu: Dansk Grindsted ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
Dansk Outlet Grindsted ApS (Nu: Dansk Grindsted ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2020
Registreringsdato: 24.01.2020
Blå bog (fortsat)
Jane har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Direktør
31.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2020 - 16.06.2023
Ejer
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via JC HOLDING HEMMET ApS -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2013 - 16.06.2023
Reel ejer
27.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Ejer
21.01.2016 - 19.11.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JC HOLDING HEMMET ApS kunne offentliggøre et overskud på 435' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 736' DKK (DFO TARM ApS (Nu: Dansk Tarm ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.235' DKK (DFO TARM ApS (Nu: Dansk Tarm ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.492' DKK (Dansk Outlet Grindsted ApS (Nu: Dansk Grindsted ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jane' netværk er Christian Dennis Bliksby.