Jens Schultzer
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1990 (34 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSSELSKABET KTT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.535' DKK CARLSEN EUROPA A/S (2021) |
Største underskud: | -7.003' DKK REEWIRE INTERNATIONAL ApS (2017) |
Største egenkapital: | 28.239' DKK CARLSEN EUROPA A/S (2020) |
Største gæld: | 27.305' DKK AKTIESELSKABET FRANSKE VINGÅRDE (2023) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos Driftsselskabet af 26.03.2019 ApS (Nu: Botilbuddet Em ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SELSKABET AF 15. JANUAR 2014 A/S (14 år 6 måneder) |
Seed: 1840076785
Det begyndte den dag i 1990 hos AFVIKLINGSSELSKABET KTT ApS (tidligere ApS SMBK NR. 2066) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Schultzer i 4 år 3 måneder, inden stoppet den 27. september 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. maj 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jens Schultzer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (2)
-
TL NORDIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2020 -
CARLSEN EUROPA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2020
Bestyrelsesposter (8)
-
TL NORDIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2019 -
CARLSEN EUROPA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2019 -
AKTIESELSKABET FRANSKE VINGÅRDE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2022 -
Hyldgaard & Larsen ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2019 -
Botilbuddet Em ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2019 -
Botilbuddet Hoven ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.08.2019 -
Botilbuddet Aalestrup ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.12.2020 -
Hyldgaard & Larsen Botilbud ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.12.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (43)
-
Hyldgaard & Larsen Botilbud ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
AKTIESELSKABET FRANSKE VINGÅRDE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
AKTIESELSKABET FRANSKE VINGÅRDE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2021
Registreringsdato: 02.07.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
14.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
14.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Schultzer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos CARLSEN EUROPA A/S der præsenterede et overskud på 7.535' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET FRANSKE VINGÅRDE der præsenterede et underskud på 6.916' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 6 måneder fra 1999 til 2014 hos SELSKABET AF 15. JANUAR 2014 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.395' DKK (Botilbuddet Aalestrup ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 213' DKK (AKTIESELSKABET FRANSKE VINGÅRDE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.074' DKK (TL NORDIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.536' DKK (REEWIRE INTERNATIONAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Thomas Hyldgaard Larsen.