Jeppe Mariager-Lam
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jeppe Mariager-Lam Software Solutions (Ejer) |
Største overskud: | 400' DKK PricePusher ApS (2019) |
Største underskud: | -595' DKK PricePusher ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 444' DKK ML Photography and Consulting ApS (Nu: Mariager-Lam Consulting ApS) (2023) |
Største gæld: | 615' DKK PricePusher ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ML Photography and Consulting ApS (Nu: Mariager-Lam Consulting ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jeppe Mariager-Lam Software Solutions (11 år 1 måned) |
Seed: 1575537252
Det hele begyndte den dag i 2012 hos Jeppe Mariager-Lam Software Solutions (tidligere greenfrog.dk v/Jeppe Mariager-Lam) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jeppe Mariager-Lam der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jeppe i 11 år 1 måned, inden stoppet den 30. juni 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden udgivelse af software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mariager-Lam Consulting ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Vandbox ApS
Via Mariager-Lam Consulting ApS -
GrønTek ApS
Via Mariager-Lam Consulting ApS -
SmartBrønd ApS
Via GrønTek ApS -
DJ Klimadata Komplementar ApS
Via SmartBrønd ApS -
DJ Klimadata P/S
Via DJ Klimadata Komplementar ApS
Direktørposter (4)
-
SmartBrønd ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2022 -
Mariager-Lam Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2020 -
GrønTek ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2024 -
Vandbox ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
DJ Klimadata P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
GrønTek ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
Vandbox ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.10.2023
Registreringsdato: 24.10.2023 -
DJ Klimadata P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023
Blå bog (fortsat)
Jeppe har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.01.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 21,25% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
06.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via DJ Klimadata Komplementar ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
08.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
26.04.2022 - 06.02.2024
Direktør
26.04.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 21,25% -
Reel ejer
24.10.2023 - 30.12.2023
Direktør
24.10.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor PricePusher ApS landede et overskud på 400' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor PricePusher ApS landede et underskud på 595' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 271' DKK (ML Photography and Consulting ApS (Nu: Mariager-Lam Consulting ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 444' DKK (ML Photography and Consulting ApS (Nu: Mariager-Lam Consulting ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 105' DKK (SmartBrønd ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jeppe' netværk er Nickie Mariager-lam.