Klaus Berg Enggaard
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | VVS CENTERET ApS. (Direktør) |
Største overskud: | 1.046' DKK VVS CENTERET ApS. (2014-15) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.066' DKK VVS CENTERET ApS. (2022-23) |
Største gæld: | 3.653' DKK VVS CENTERET ApS. (2013-14) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos VVS CENTERET ApS. (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Klaus Berg Enggaard (12 år 5 måneder) |
Seed: 265304687
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2003 ved VVS CENTERET ApS. i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Stifter og Ejer. Rollen som Direktør havde Klaus Berg Enggaard i 9 år 7 måneder, før fratrædelsen den 5. februar 2013.
Nu opererer virksomheden indenfor byggemarkeder og værktøjsmagasiner. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 719' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Klaus Berg Enggaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
VVS CENTERET ApS.
Ejerandel: 10-14.99%
Ejendomme (4)
Tidslinje (10)
-
VVS CENTERET ÅRHUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 12.03.2013
Registreringsdato: 12.03.2013 -
VVS CENTERET ÅRHUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2013
Registreringsdato: 12.03.2013 -
VVS CENTERET ApS.
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2013
Registreringsdato: 05.02.2013
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.03.2011 - 12.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
04.07.2003 - 05.02.2013
Ejer
31.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor VVS CENTERET ApS. landede et overskud på 1.046' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Karsten Bang Wiedemann.