Dennis Hammer Krogstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DigiPlan I/S (Ejer) |
Største overskud: | 80' DKK HKROGSTRUP ApS (2019-20) |
Største underskud: | -25' DKK HKROGSTRUP ApS (2021) |
Største egenkapital: | 555' DKK HKROGSTRUP ApS (2021) |
Største gæld: | 1.550' DKK HKROGSTRUP ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HKROGSTRUP ApS (4 år 11 måneder) |
Seed: 986513607
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2012 i DigiPlan I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Søren Hansen at Dennis Hammer Krogstrup stiftede DigiPlan I/S den dag i juni 2012. Hvervet som Ejer og Stifter havde Dennis i 2 måneder, inden stoppet d. 31. august 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor anden udgivelse af software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HKROGSTRUP ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Globe ManCo ApS
Via HKROGSTRUP ApS -
CC Globe Holding I ApS
Via Globe ManCo ApS -
CC Globe Holding II A/S
Via CC Globe Holding I ApS -
Group Online A/S
Via CC Globe Holding II A/S -
WEB-KONCEPT A/S
Via Group Online A/S
Direktørposter (1)
-
HKROGSTRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2019
Tidslinje (8)
-
HKROGSTRUP ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.06.2021
Registreringsdato: 04.06.2021 -
HKROGSTRUP ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.06.2021
Registreringsdato: 03.06.2021 -
HKROGSTRUP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2019
Registreringsdato: 27.09.2019
Blå bog (fortsat)
Dennis har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
27.09.2019 - 03.06.2021
Direktør og Reel ejer
27.09.2019 - Stadig aktiv
Ejer
04.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter og Ejer
01.03.2013 - 27.03.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2012 - 31.08.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Dennis Hammer Krogstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HKROGSTRUP ApS (80% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 508' DKK. Igennem sit holdingselskab HKROGSTRUP ApS har Dennis dermed også ejerandele i Globe ManCo ApS (5-9.99%).
Du kan se koncerndiagram for Dennis Hammer Krogstrup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor HKROGSTRUP ApS fremviste et overskud på 80' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HKROGSTRUP ApS fremviste et underskud på 25' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Tanja Hammer Krogstrup.