Anders Hauge
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2012 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gametation I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.059' DKK GAMETATION ApS (2021-22) |
Største underskud: | -5.714' DKK GAMETATION ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 7.046' DKK The Greenhouse Ventures ApS (2016-17) |
Største gæld: | 18.161' DKK GAMETATION ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos GAMETATION ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af The Greenhouse Ventures ApS (8 år 11 måneder) |
Seed: 101765939
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2012 hos Gametation I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Kristian Ridley Schou at Anders Hauge stiftede Gametation I/S den dag i januar 2012. Titlen som Ejer og Stifter havde Anders i 3 måneder, inden stoppet den 30. april 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. april 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
The Greenhouse Ventures ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
evalou aps
Via The Greenhouse Ventures ApS -
the greenhouse innovations ApS
Via The Greenhouse Ventures ApS -
Orderly ApS
Via The Greenhouse Ventures ApS
Direktørposter (3)
-
The Greenhouse Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2015 -
the greenhouse innovations ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2019 -
Orderly ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2021
Tidslinje (10)
-
Orderly ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.05.2021
Registreringsdato: 12.05.2021 -
the greenhouse innovations ivs (Nu: the greenhouse innovations ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.01.2019
Registreringsdato: 14.01.2019 -
GAMETATION ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2016
Registreringsdato: 15.11.2016
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
14.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
01.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.07.2012 - 15.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Hauge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn The Greenhouse Ventures ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.113' DKK. Gennem sit holdingselskab The Greenhouse Ventures ApS har Anders dermed også andele i evalou aps (100%), the greenhouse innovations ApS (100%) samt Orderly ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Anders Hauge, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor The Greenhouse Ventures ApS landede et overskud på 631' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor GAMETATION ApS landede et underskud på 5.714' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Eva Louise Hauge.