Rasmus Fenger Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CREATION GROUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.933' DKK FIGUR ANIMATION A/S (Nu: CREATION GROUP A/S) (2022) |
Største underskud: | -6.145' DKK MK Event og Montage ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.301' DKK FIGUR ANIMATION A/S (Nu: CREATION GROUP A/S) (2022) |
Største gæld: | 30.802' DKK MK Event og Montage ApS (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos FIGUR ANIMATION A/S (Nu: CREATION GROUP A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CREATION GROUP A/S (12 år 4 måneder) |
Seed: 1573465492
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2012 hos CREATION GROUP A/S (tidligere FIGUR ANIMATION A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Rasmus Fenger Hansen nu besiddet i 12 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 968' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Don Fenger Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CREATION GROUP A/S
Via Don Fenger Holding ApS -
MK Event og Montage ApS
Via Don Fenger Holding ApS -
MK Themed Attractions ApS
Via Don Fenger Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Don Fenger Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
MK Event og Montage ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2020 -
CREATION GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2012
Tidslinje (12)
-
Fenger Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.01.2022
Registreringsdato: 11.01.2022 -
Fenger Invest ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2022
Registreringsdato: 11.01.2022 -
Fenger Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
15.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
29.03.2017 - Stadig aktiv
Ejer
31.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2012 - Stadig aktiv
Ejer
31.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Don Fenger Holding ApS -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.04.2021 - 11.01.2022
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
17.02.2019 - 08.04.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Don Fenger Holding IVS (Nu: Don Fenger Holding ApS) fremviste et overskud på 801' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Fenger Invest ApS fremviste et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 801' DKK (Don Fenger Holding IVS (Nu: Don Fenger Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 968' DKK (FIGUR ANIMATION A/S (Nu: CREATION GROUP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.546' DKK (FIGUR ANIMATION A/S (Nu: CREATION GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.232' DKK (MK Event og Montage ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Rene Hansen.