Charlotte Jeppesen
Erhvervsaktiv siden: | 8. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MØLLER CHRISTENSEN INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af CJ Bogføring v/Charlotte Jeppesen (12 år 4 måneder) |
Seed: 539395531
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2006 i MØLLER CHRISTENSEN INVEST A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Charlotte Jeppesen i 6 år, inden stoppet d. 7. marts 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CJ Bogføring v/Charlotte Jeppesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
CJ Bogføring v/Charlotte Jeppesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2012
Registreringsdato: 01.05.2012 -
MØLLER CHRISTENSEN INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2012
Registreringsdato: 07.03.2012 -
MØLLER CHRISTENSEN INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2006
Registreringsdato: 08.02.2006
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2006 - 07.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Lars Jeppesen.