Merete Keller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stald Chili v/Merete Keller (Ejer) |
Største egenkapital: | 2.697' DKK K/S SOUTH WEST (2014) |
Største gæld: | 13.288' DKK K/S SOUTH WEST (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stald Chili & Co. I/S (6 år 6 måneder) |
Seed: 83605473
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2012 hos Stald Chili v/Merete Keller med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Merete Keller der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Merete i 5 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andre sportsaktiviteter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Chili og Wilson 2023 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Chili 2023 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (20)
-
Stald Chili & Co. I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Victoria Dream 210901 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Hearts I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 06.11.2023
Registreringsdato: 06.11.2023
Blå bog (fortsat)
Merete har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
29.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2021 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2017 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.09.2021 - 06.11.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Merete' netværk er Lise Leth.