Jørgen Kunter Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 1983 (41 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | KODIF XLV ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.738' DKK SYDDANSK TEKNOLOGISK INNOVATION A/S (Nu: SYDDANSK INNOVATION ApS) (2021) |
Største underskud: | -61.159' DKK PHOTOSOLAR A/S (Nu: MICROSHADE A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 40.479' DKK PHOTOSOLAR A/S (Nu: MICROSHADE A/S) (2022) |
Største gæld: | 83.677' DKK DIFKO A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos DANFYSIK A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af KUNTERAS INVEST ApS (23 år) |
Seed: 163430437
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1983 ved KODIF XLV ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Kunter Pedersen i 14 år 6 måneder, før fratrædelsen den 2. januar 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. september 1998.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KUNTERAS INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
KASSE 1
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
A/S Difko ValueBuilding III
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
EL Valueinvest ApS
Via KUNTERAS INVEST ApS -
AROSII A/S
Via KUNTERAS INVEST ApS -
MOBILIZE ME ApS
Via AROSII A/S -
Minds and Co. ApS
Via AROSII A/S
Direktørposter (2)
-
KUNTERAS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2001 -
EL Valueinvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
AROSII A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2012 -
MOBILIZE ME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2021
Ejendomme (4)
Tidslinje (92)
-
EASY INVEST AF 1980 ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
Difko Forvaltning A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
DANSK INVESTERINGSFOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
12.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via AROSII A/S -
Direktør og Reel ejer
03.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
02.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
14.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via KUNTERAS INVEST ApS -
Direktør
05.10.2008 - 24.03.2015
Bestyrelsesmedlem
05.10.2008 - 15.05.2015
Ejer
04.02.2022 - 27.03.2023
Ejerandel: 33,33%
Jørgen Kunter Pedersen ejer desuden også holdingselskabet EL Valueinvest ApS (ejer lige nu 20%). Gennem holdingselskabet EL Valueinvest ApS ejes der også andele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jørgen Kunter Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jørgen Kunter Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved DANSK INVESTERINGSFOND der præsenterede et overskud på 6.156' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved DANFYSIK A/S der præsenterede et underskud på 17.993' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 6 måneder fra 1983 til 1998 hos KODIF XLV ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.037' DKK (DANFYSIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 61.159' DKK (PHOTOSOLAR A/S (Nu: MICROSHADE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.922' DKK (DANFYSIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -6.781' DKK (MOBILIZE ME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Morten Kvistgaard Nielsen.