Carl Brian Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.896' DKK FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK (2021) |
Største underskud: | -1.295' DKK FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK (2022) |
Største egenkapital: | 23.199' DKK FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK (2021) |
Største gæld: | 17.218' DKK FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK (2015) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MENIGHEDSFAKULTETET (5 år 11 måneder) |
Seed: 1250077682
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2003 ved FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Carl Brian Christensen i 3 år, før stoppet den 1. juni 2006.
Nu arbejder virksomheden med religiøse institutioner og foreninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 846' DKK.
Tidslinje (4)
-
HØJGAARD VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
HØJGAARD VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2011
Registreringsdato: 01.12.2011 -
FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2006
Registreringsdato: 01.06.2006
Blå bog (fortsat)
Carl har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.12.2011 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2003 - 01.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab