Bjørn Werring Bruun
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1989 (35 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CATERINGSELSKABET AF 23/10 2002 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 213.558' DKK SCANDINAVIAN DESIGNERS A/S (2019) |
Største underskud: | -30.624' DKK TEIS BRUUN HOLDING A/S (Nu: TWB HOLDING A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 161.086' DKK TEIS BRUUN HOLDING A/S (Nu: TWB HOLDING A/S) (2020) |
Største gæld: | 45.874' DKK BAUM UND PFERDGARTEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 85 årsværk hos BAZAAR KØBENHAVN A/S (Nu: modevirksomheden 8.3-16 A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJØRN BRUUN HOLDING A/S (19 år 9 måneder) |
Seed: 2090583900
Det hele begyndte for alvor dengang i 1989 i CATERINGSELSKABET AF 23/10 2002 ApS (tidligere ADR NR. 1318 ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Bjørn Werring Bruun i 14 år 2 måneder, inden stoppet d. 10. juni 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
bruun v/Bjørn Werring Bruun
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Goodnights ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 0% -
BJØRN BRUUN HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
NØRREBREW ApS
Via BJØRN BRUUN HOLDING A/S -
GG udvikling ApS
Via NØRREBREW ApS -
Borgbjergsvej 13 ApS
Via GG udvikling ApS -
Lunden 2200 ApS
Via NØRREBREW ApS -
LIITA Group Holding ApS
Via BJØRN BRUUN HOLDING A/S -
ChefMe ApS
Via BJØRN BRUUN HOLDING A/S -
Boë Beauté ApS
Via BJØRN BRUUN HOLDING A/S -
Warm ApS
Via BJØRN BRUUN HOLDING A/S -
&Associates ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via BJØRN BRUUN HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
BJØRN BRUUN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2004
Bestyrelsesposter (5)
-
LIITA Group Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2023 -
BJØRN BRUUN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2004 -
NØRREBREW ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.05.2019 -
Warm ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2024 -
Boë Beauté ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (43)
-
&Associates ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Warm ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2024
Registreringsdato: 20.05.2024 -
Boë Beauté ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2024
Registreringsdato: 23.02.2024
Blå bog (fortsat)
Bjørn har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via BJØRN BRUUN HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2024 - Stadig aktiv
Ejer
14.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via BJØRN BRUUN HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
08.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via BJØRN BRUUN HOLDING A/S -
Stifter og Ejer
05.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,8%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor BJØRN BRUUN HOLDING A/S fremviste et overskud på 104.874' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BJØRN BRUUN HOLDING A/S fremviste et underskud på 17.926' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.873' DKK (BAUM UND PFERDGARTEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.275' DKK (Warm ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 102.784' DKK (TEIS BRUUN HOLDING A/S (Nu: TWB HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.195' DKK (NØRREBREW ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Mads Frederik Hegelund Kleis.