Kristian Strømgren Kirkensgaard
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FedEx Express Danmark ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 75.381' DKK HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S (2015-16) |
Største underskud: | -48.291' DKK TNT DANMARK A/S (Nu: FedEx Express Danmark ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 371.884' DKK HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S (2016-17) |
Største gæld: | 134.996' DKK TNT DANMARK A/S (Nu: FedEx Express Danmark ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 270 årsværk hos TNT DANMARK A/S (Nu: FedEx Express Danmark ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FedEx Express Danmark ApS (5 år 4 måneder) |
Seed: 875098124
Karrieren i erhvervslivet startede i 2011 hos FedEx Express Danmark ApS (tidligere TNT DANMARK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kristian Strømgren Kirkensgaard i 5 år 4 måneder, før stoppet d. 1. januar 2017.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor andre post- og kurertjenester. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 18.748' DKK.
Repræsentant (2)
-
ODD FELLOW ORDENEN LOGE 85 FURESØEN
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.08.2023 -
Vesterled Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Vesterled Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
ODD FELLOW ORDENEN LOGE 85 FURESØEN
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.08.2023
Registreringsdato: 02.08.2023 -
HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022
Blå bog (fortsat)
Kristian har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
02.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2016 - 23.07.2021
Bestyrelsesmedlem
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2011 - 01.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.06.2012 - 21.10.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kristian Strømgren Kirkensgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos HEIDELBERG INTERNATIONAL LTD. A/S der præsenterede et overskud på 17.887' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos TNT DANMARK A/S (Nu: FedEx Express Danmark ApS) der præsenterede et underskud på 48.291' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2011 til 2017 hos FedEx Express Danmark ApS.
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Jens Cronval.