Jens Jørgen Bigum
Karrieren startede hos: | ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.505.000' DKK CARLSBERG BREWERIES A/S (2022) |
Største underskud: | -1.733.000' DKK CARLSBERG A/S (2015) |
Største egenkapital: | 53.650.000' DKK CARLSBERG A/S (2016) |
Største gæld: | 15.929.418' DKK FINANSIERINGSSELSKABET MEDANI AF 1980 A/S (Nu: ARLA FOODS FINANCE A/S) (2017) |
Seed: 2075079141
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for flere år siden ved ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S (tidligere A/S BOEL FOODS LTD) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Jørgen Bigum i 61 år 3 måneder, før stoppet den 14. april 1998.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 191.652' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Jens Jørgen Bigum
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JJAB Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Holdingselskabet DBI A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
HEDENSMINDE HOLDING ApS
Via JJAB Holding ApS -
AB - ANALYSE ApS
Via HEDENSMINDE HOLDING ApS -
TRØLLUNDGAARD 1998 ApS
Via HEDENSMINDE HOLDING ApS -
Lyngsminde ApS
Via HEDENSMINDE HOLDING ApS -
DanBred P/S
Via Holdingselskabet DBI A/S
Direktørposter (4)
-
TRØLLUNDGAARD 1998 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2011 -
JJAB Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2019 -
HEDENSMINDE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2007 -
Lyngsminde ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
TRØLLUNDGAARD 1998 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2011 -
Nørager Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (165)
-
DANBRED INTERNATIONAL A/S (Nu: Holdingselskabet DBI A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
Nørager Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022 -
DanAvl P/S (Nu: DanBred P/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2021
Registreringsdato: 27.09.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 87 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
05.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Ejer
27.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27%
Jens Jørgen Bigum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JJAB Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29.025' DKK. Gennem holdingselskabet JJAB Holding ApS har Jens derfor også andele i HEDENSMINDE HOLDING ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Jørgen Bigum, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens Jørgen Bigum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved DANBRED INTERNATIONAL A/S (Nu: Holdingselskabet DBI A/S) der præsenterede et overskud på 86.262' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved DANBRED INTERNATIONAL A/S (Nu: Holdingselskabet DBI A/S) der præsenterede et underskud på 69.333' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 63 forskellige selskaber (heraf 20 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 61 år 3 måneder fra 1936 til 1998 hos ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.928.000' DKK (CARLSBERG BREWERIES A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 864' DKK (EJENDOMSANPARTSSELSKABET ST. RAVNSBJERG. VIBY J).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.749.000' DKK (CARLSBERG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.391' DKK (Lyngsminde ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Anette Thora Bigum.