Merethe Eckhardt Goldschmidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | POLYTRADING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.350' DKK ZETLAND ApS (2021) |
Største underskud: | -10.508' DKK ZETLAND ApS (2017) |
Største egenkapital: | 9.933' DKK ZETLAND ApS (2023) |
Største gæld: | 10.892' DKK ZETLAND ApS (2023) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos ZETLAND ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOLSCHER DESIGN ApS (3 år) |
Seed: 1163973695
Erhvervskarrieren startede i 1996 hos POLYTRADING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Merethe Eckhardt Goldschmidt i 3 måneder, før stoppet d. 18. juli 1996.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med kød og kødprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. maj 2002.
Bestyrelsesposter (1)
-
ZETLAND ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ZETLAND ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021 -
Meckhardt v/Merethe Eckhardt (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014 -
KNUD HOLSCHER DESIGN ApS (Nu: HOLSCHER DESIGN ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2014
Registreringsdato: 27.05.2014
Blå bog (fortsat)
Merethe har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
11.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.08.2012 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2011 - 27.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Merethe Eckhardt Goldschmidt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos ZETLAND ApS der præsenterede et overskud på 6.350' DKK.
Merethe har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år fra 2011 til 2014 hos HOLSCHER DESIGN ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.088' DKK (ZETLAND ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.933' DKK (ZETLAND ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.635' DKK (KNUD HOLSCHER DESIGN ApS (Nu: HOLSCHER DESIGN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Merethe' netværk er Charlotte Steen.