Nicolai Rostrup Hribar
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rostrup Vinduespuds v/Nicolai Rostrup Hribar (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.715' DKK EDC Poul Erik Bech, Birkerød A/S (2022) |
Største egenkapital: | 753' DKK EDC Poul Erik Bech, Birkerød A/S (2020) |
Største gæld: | 2.262' DKK EDC Poul Erik Bech, Birkerød A/S (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos EDC Poul Erik Bech, Birkerød A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rostrup Holding IVS (3 år 9 måneder) |
Seed: 825473008
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2012 i Rostrup Vinduespuds v/Nicolai Rostrup Hribar med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Nicolai Rostrup Hribar der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Nicolai i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 10. oktober 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen vinduespolering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ROSTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BOLIGCENTER BRØNSHØJ ApS
Via ROSTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
ROSTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
ROSTRUP HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.05.2022
Registreringsdato: 16.05.2022 -
ROSTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2022
Registreringsdato: 16.05.2022 -
Rostrup Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.07.2021
Registreringsdato: 15.07.2021
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
11.10.2017 - 15.07.2021
Reel ejer
14.12.2017 - 15.07.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.02.2018 - 31.08.2019
Bestyrelsesmedlem
03.04.2018 - 31.08.2019
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.06.2013 - 10.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2012 - 10.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nicolai Rostrup Hribar er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ROSTRUP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -41' DKK. Igennem holdingselskabet ROSTRUP HOLDING ApS har Nicolai derfor også ejerandele i BOLIGCENTER BRØNSHØJ ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Nicolai Rostrup Hribar, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ROSTRUP HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 62' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Kasper Henriksen.