Jacob Lutz Viuf Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Happy People ApS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vroom Vroom Visual (2 år 3 måneder) |
Seed: 1946825324
Det begyndte den dag i 2016 hos Happy People ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaerne at Jacob Lutz Viuf Overgaard stiftede Happy People ApS den dag i januar 2016. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Jacob i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 1. august 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fitnesscentre. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vroom Vroom Visual
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Vroom Vroom Visual (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
Pilehaven Retreat og BogB I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021 -
Pilehaven Retreat og BogB I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.10.2019
Registreringsdato: 19.10.2019
Blå bog (fortsat)
Jacob har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
19.10.2019 - 20.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
22.01.2016 - 01.08.2017
Ejerandel: 66.66-89.99%