Finn Schwarz
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VISUAL EVENTS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 680.352' DKK MICHAEL HENRIKSEN HOLDING A/S (2014-15) |
Største underskud: | -96.359' DKK MICHAEL HENRIKSEN HOLDING A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.217.867' DKK MICHAEL HENRIKSEN HOLDING A/S (2014-15) |
Største gæld: | 285.565' DKK MICHAEL HENRIKSEN A/S (Nu: City Container Danmark A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 300 årsværk hos MICHAEL HENRIKSEN A/S (Nu: City Container Danmark A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FE fundinfo Nordics A/S (20 år 7 måneder) |
Seed: 826453213
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1984 hos VISUAL EVENTS ApS (tidligere ROMA GRUPPEN ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Finn Schwarz i 10 år 11 måneder, inden stoppet den 14. november 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. november 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RISKIN SCHWARZ advokatfirma
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (2)
-
INVESDAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2024 -
ZEEV GRIMBERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
KAREN KRIEGER-FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 17.05.2018
Tidslinje (88)
-
TRANQUEBAR - INTERKULTUREL FORMIDLINGSFOND (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
Medkoncept A/S (Nu: Biosynex Nordic ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
INVESDAN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024
Blå bog (fortsat)
Finn har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
11.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Finn Schwarz har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos MICHAEL HENRIKSEN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 680.352' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos MICHAEL HENRIKSEN HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 96.359' DKK.
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 7 måneder fra 2001 til 2021 hos FE fundinfo Nordics A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 31.631' DKK (MICHAEL HENRIKSEN A/S (Nu: City Container Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.035' DKK (Medkoncept A/S (Nu: Biosynex Nordic ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 317.415' DKK (CITY PROPERTY HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.814' DKK (Medkoncept A/S (Nu: Biosynex Nordic ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Tobias Høygaard Lindeberg.