Tofigh Ahwazian
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2012 (12 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CT Trading Ally I/S (Ejer) |
Største overskud: | 212' DKK FORCE MOTRICE ApS (2020) |
Største underskud: | -518' DKK FORCE MOTRICE ApS (2019) |
Største egenkapital: | 86' DKK Ahwazian Services ApS (Nu: Sonic Services ApS) (2021) |
Største gæld: | 1.808' DKK FORCE MOTRICE ApS (2018) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Ahwazian Services ApS (Nu: Sonic Services ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af FORCE MOTRICE ApS (9 år 10 måneder) |
Seed: 263234551
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2012 i CT Trading Ally I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Cihan Taskin at Tofigh Ahwazian stiftede CT Trading Ally I/S den dag i august 2012. Hvervet som Ejer og Stifter havde Tofigh i 5 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FORCE MOTRICE ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
A. Group ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
A. Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2022 -
FORCE MOTRICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2014
Tidslinje (12)
-
Ahwazian Services ApS (Nu: Sonic Services ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
Ahwazian Group (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
A. Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.11.2022
Registreringsdato: 24.11.2022
Blå bog (fortsat)
Tofigh har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
23.03.2021 - 15.03.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.11.2019 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
18.03.2021 - 25.08.2022
Ejer
18.03.2021 - Stadig aktiv
Direktør
24.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2012 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tofigh Ahwazian er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A. Group ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -27' DKK. Igennem sit holdingselskab A. Group ApS har Tofigh dermed også ejerandele i & .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tofigh Ahwazian, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FORCE MOTRICE ApS fremviste et overskud på 212' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor FORCE MOTRICE ApS fremviste et underskud på 518' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 87' DKK (A. Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -27' DKK (A. Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -692' DKK (FORCE MOTRICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tofigh' netværk er Cihan Taskin.