Morten Vedel Wæver Rosenkilde
Erhvervsaktiv siden: | 23. jul. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | WÆVER DESIGN STUDIO (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -998' DKK Fra Fejø IVS (Nu: Fra Fejø ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 15' DKK Fra Fejø IVS (Nu: Fra Fejø ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 4.296' DKK Fra Fejø IVS (Nu: Fra Fejø ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Fra Fejø IVS (Nu: Fra Fejø ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af WÆVER DESIGN STUDIO (10 år 5 måneder) |
Seed: 1048733700
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2012 ved WÆVER DESIGN STUDIO som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Morten Vedel Wæver Rosenkilde der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Morten i 10 år 5 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wæver Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fra Fejø ApS
Via Wæver Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Wæver Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
YeloWay I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
WÆVER DESIGN STUDIO (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Fra Fejø IVS (Nu: Fra Fejø ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.09.2018
Registreringsdato: 17.09.2018
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2014 - 15.02.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.07.2012 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
21.12.2017 - 25.01.2018
Ejer
26.01.2018 - 17.09.2018
Ejerandel: 20-24.99%
Morten Vedel Wæver Rosenkilde er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wæver Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -4' DKK. Igennem sit holdingselskab Wæver Holding ApS har Morten dermed også ejerandele i Fra Fejø ApS (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Vedel Wæver Rosenkilde, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Fra Fejø IVS (Nu: Fra Fejø ApS) fremviste et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 175' DKK (Fra Fejø IVS (Nu: Fra Fejø ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -4' DKK (Wæver Holding IVS (Nu: Wæver Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.001' DKK (Fra Fejø IVS (Nu: Fra Fejø ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Thomas Elam Hermansen.