Nicholas Wolff
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 2012 (12 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | WO Entreprise / Tømrer & Klimateknik (Ejer) |
Største overskud: | 9.539' DKK T. JESPERSEN VENTILATION ApS (2021-22) |
Største underskud: | -80' DKK WOLFF HOLDING ApS (Nu: LO TURCO REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB) (2013-14) |
Største egenkapital: | 11.804' DKK WOLFF HOLDING ApS (Nu: LO TURCO REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB) (2023) |
Største gæld: | 12.038' DKK T. JESPERSEN VENTILATION ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos T. JESPERSEN VENTILATION ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af RoGa Holding ApS (2 år 5 måneder) |
Seed: 1570424315
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2012 ved WO Entreprise / Tømrer & Klimateknik (tidligere w.o Tømrer & Klimateknik I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Maria Ford at Nicholas Wolff stiftede WO Entreprise / Tømrer & Klimateknik den dag i august 2012. Rollen som Ejer og Stifter bestred Nicholas i 1 år 5 måneder, før stoppet den 7. februar 2014.
Virksomheden opererede indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RoGa Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
RoGa Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2022
Tidslinje (10)
-
T. JESPERSEN VENTILATION ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2023
Registreringsdato: 28.06.2023 -
T. JESPERSEN VENTILATION ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
RoGa Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022
Blå bog (fortsat)
Nicholas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - 28.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.05.2013 - 12.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.05.2013 - 26.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.08.2012 - 07.02.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nicholas Wolff er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RoGa Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet RoGa Holding ApS har Nicholas derfor også ejerandele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Nicholas Wolff, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor WOLFF HOLDING ApS (Nu: LO TURCO REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB) kunne offentliggøre et underskud på 80' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.445' DKK (WOLFF HOLDING ApS (Nu: LO TURCO REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.804' DKK (WOLFF HOLDING ApS (Nu: LO TURCO REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.692' DKK (T. JESPERSEN VENTILATION ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicholas' netværk er Brian Jensen.