Hans-Christian Acton Hartmann-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VENTURE GROUP ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 329' DKK HJØRRING TENNISKLUBS FOND (2023) |
Største underskud: | -368' DKK VENTURE GROUP A/S (Nu: VENTURE GROUP ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 3.608' DKK HJØRRING TENNISKLUBS FOND (2023) |
Største gæld: | 751' DKK VENTURE GROUP A/S (Nu: VENTURE GROUP ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VENTURE GROUP A/S (Nu: VENTURE GROUP ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hartmann-Nielsen Consult (8 år 6 måneder) |
Seed: 1214062507
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2006 ved VENTURE GROUP ApS (tidligere VENTURE GROUP A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hans-Christian Acton Hartmann-Nielsen i 6 måneder, før fratrædelsen den 19. januar 2007.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen markedsanalyse og offentlig meningsmåling. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 24' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hartmann-Nielsen Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
HJØRRING TENNISKLUBS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.07.2019
Tidslinje (8)
-
HJØRRING TENNISKLUBS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2019
Registreringsdato: 12.07.2019 -
Hartmann-Nielsen Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2016
Registreringsdato: 01.04.2016 -
Fodboldturen.dk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.03.2014
Registreringsdato: 26.03.2014
Blå bog (fortsat)
Hans-Christian har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
11.06.2018 - 12.07.2019
Bestyrelsesmedlem
12.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
15.09.2012 - 26.03.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.06.2006 - 21.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2006 - 19.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 329' DKK (HJØRRING TENNISKLUBS FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24' DKK (VENTURE GROUP A/S (Nu: VENTURE GROUP ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.608' DKK (HJØRRING TENNISKLUBS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -493' DKK (VENTURE GROUP A/S (Nu: VENTURE GROUP ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans-Christian' netværk er Astrid Karlsen.