Bea Bork Grubak
Erhvervsaktiv: | 18. dec. 2008 - 1. jul. 2014 |
Karrieren startede hos: | NOMI HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.794' DKK NOMI HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -4.780' DKK E-SUPPLIES A/S (Nu: Selskabet af 17. marts 2021 A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 2.184' DKK E-SUPPLIES A/S (Nu: Selskabet af 17. marts 2021 A/S) (2015) |
Største gæld: | 6.374' DKK E-SUPPLIES A/S (Nu: Selskabet af 17. marts 2021 A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos E-SUPPLIES A/S (Nu: Selskabet af 17. marts 2021 A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af NOMI HOLDING ApS (15 år 9 måneder) |
Seed: 1463290889
Karrieren i erhvervslivet startede i 2008 hos NOMI HOLDING ApS i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Bea Bork Grubak købte en del af virksomheden d. 18. december 2008 og fik dermed en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Bea af: Christian Bork Grubak. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Bea nu bestreddet i 15 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 15 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.794' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NOMI HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
NOMI HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Nails by Bea (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014 -
E-SUPPLIES A/S (Nu: Selskabet af 17. marts 2021 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2014
Registreringsdato: 30.04.2014 -
Nails by Bea (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2012
Registreringsdato: 20.08.2012
Blå bog (fortsat)
Bea har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
18.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
20.08.2012 - 01.07.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2009 - 30.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Bea Bork Grubak er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NOMI HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -203' DKK. Gennem holdingselskabet NOMI HOLDING ApS har Bea derfor også andele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bea Bork Grubak, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor NOMI HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.794' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor NOMI HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.739' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bea' netværk er Christian Bork Grubak.