Kristian Sidelmann
Erhvervsaktiv siden: | 21. aug. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | Apeak I/S (Ejer) |
Største overskud: | 459' DKK Kristian Sidelmann Holding IVS (Nu: Kristian Sidelmann Holding ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.553' DKK FableWood ApS (2021) |
Største egenkapital: | 4.376' DKK FableWood ApS (2023) |
Største gæld: | 4.004' DKK FableWood ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FableWood ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af FableWood ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 1367320628
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2012 hos Apeak I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Simon Høj Lange, Mathies Herskind at Kristian Sidelmann stiftede Apeak I/S den dag i august 2012. Titlen som Ejer og Stifter havde Kristian i 4 år 3 måneder, inden stoppet den 9. december 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fotografisk virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kristian Sidelmann Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FableWood ApS
Via Kristian Sidelmann Holding ApS
Direktørposter (2)
-
FableWood ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2016 -
Kristian Sidelmann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
FableWood ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
FableWood ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2018
Registreringsdato: 27.09.2018 -
FableWood ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2018
Registreringsdato: 14.05.2018 -
FableWood ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.05.2018
Registreringsdato: 08.05.2018
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.12.2016 - 14.05.2018
Direktør
01.12.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2017 - 08.05.2018
Ejer
26.01.2018 - 08.05.2018
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
27.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,2% -
Stifter og Ejer
21.08.2012 - 09.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kristian Sidelmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kristian Sidelmann Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.439' DKK. Igennem sit holdingselskab Kristian Sidelmann Holding ApS har Kristian dermed også ejerandele i FableWood ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Kristian Sidelmann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Kristian Sidelmann Holding IVS (Nu: Kristian Sidelmann Holding ApS) fremviste et overskud på 459' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FableWood ApS fremviste et underskud på 1.553' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 298' DKK (Kristian Sidelmann Holding IVS (Nu: Kristian Sidelmann Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.376' DKK (FableWood ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.439' DKK (Kristian Sidelmann Holding IVS (Nu: Kristian Sidelmann Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Rasmus Fiil Svarrer.