Jan Degn
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | Dewine (Ejer) |
Største overskud: | 5.884' DKK Advanced Industries Packaging A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 116.469' DKK Advanced Industries Packaging A/S (2023) |
Største gæld: | 84.086' DKK Advanced Industries Packaging A/S (2017) |
Flest årsværk: | 127 årsværk hos Advanced Industries Packaging A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af RAVNKILDE KRAFTVARMEVÆRK A M B A (4 år 5 måneder) |
Seed: 1789480205
Det hele begyndte den dag i 2012 i Dewine i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jan Degn der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jan i 3 år 2 måneder, inden stoppet d. 8. december 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. december 2015.
Direktørposter (1)
-
Advanced Industries Packaging A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Advanced Industries Packaging A/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
Dewine (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.12.2015
Registreringsdato: 08.12.2015 -
Dewine (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.2012
Registreringsdato: 10.09.2012
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2017 - 10.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
10.09.2012 - 08.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager