Lars Rendtorff Søgaard
Erhvervsaktiv siden: | 8. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LSL DANMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 920' DKK OPTOTAL ApS (Nu: OPTOPRO ApS) (2023) |
Største underskud: | -549' DKK OPTOTAL ApS (Nu: OPTOPRO ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 1.579' DKK OPTOTAL ApS (Nu: OPTOPRO ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.464' DKK OPTOTAL ApS (Nu: OPTOPRO ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos OPTOTAL ApS (Nu: OPTOPRO ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Heart business (12 år 1 måned) |
Seed: 494220237
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1999 i LSL DANMARK ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Lars Rendtorff Søgaard i 11 år 11 måneder, inden stoppet d. 14. november 2011.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Heart business
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BetterLives ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
BetterLives ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024
Tidslinje (15)
-
BetterLives ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
BetterLives ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Troldehave ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.11.2018
Registreringsdato: 07.11.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
09.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
22.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
22.08.2018 - 13.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
28.05.2015 - 07.11.2018
Direktør
27.11.2017 - 26.08.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.12.1999 - 14.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Troldehave ApS landede et overskud på 1' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kim Wolff.