Gustav Vindeløv
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | vindeløv byg (Ejer) |
Største overskud: | 6.641' DKK VINDELØV BYG ApS (2022) |
Største underskud: | -68' DKK Giggi Invest ApS (2022) |
Største egenkapital: | 17.166' DKK VINDELØV HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 11.511' DKK Villøv Bolig ApS (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos VINDELØV BYG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af VINDELØV BYG ApS (10 år 3 måneder) |
Seed: 82087298
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2012 ved vindeløv byg (tidligere vindeløv horses) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Gustav Vindeløv der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Gustav i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VINDELØV HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
VINDELØV BYG ApS
Via VINDELØV HOLDING ApS -
Villøv Bolig ApS
Via VINDELØV HOLDING ApS -
Giggi Invest ApS
Via VINDELØV HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Villøv Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2021 -
VINDELØV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2015 -
Giggi Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2022
Ejendomme (11)
Tidslinje (9)
-
Giggi Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022 -
Villøv Bolig ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.07.2021
Registreringsdato: 09.07.2021 -
vindeløv horses (Nu: vindeløv byg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Gustav har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
24.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Direktør og Reel ejer
09.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Stifter og Direktør
16.06.2014 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2014 - 31.05.2015
Reel ejer
01.06.2015 - 28.09.2023
Reel ejer
29.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 46,8% -
Stifter og Ejer
03.09.2012 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Gustav Vindeløv er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VINDELØV HOLDING ApS (ejer lige nu 52%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17.166' DKK. Igennem sit holdingselskab VINDELØV HOLDING ApS har Gustav dermed også ejerandele i VINDELØV BYG ApS (90-99.99%), Villøv Bolig ApS (50-66.65%) og Giggi Invest ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Gustav Vindeløv, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor VINDELØV BYG ApS fremviste et overskud på 6.641' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Giggi Invest ApS fremviste et underskud på 68' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.286' DKK (VINDELØV BYG ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 32' DKK (Giggi Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.166' DKK (VINDELØV HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -60' DKK (Giggi Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gustav' netværk er Anne Vindeløv.