Eva Lund
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | Vera Vega (Ejer) |
Største overskud: | 52' DKK VERA-VEGA ApS (Nu: VERA VEGA ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -7.552' DKK Villa Canada Copenhagen A/S (2016) |
Største egenkapital: | 4.963' DKK Villa Canada Copenhagen A/S (2014) |
Største gæld: | 4.058' DKK Villa Canada Copenhagen A/S (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos VERA-VEGA ApS (Nu: VERA VEGA ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af EVA LUND HOLDING ApS (10 år 3 måneder) |
Seed: 1473026754
Karrieren som erhvervsperson startede i 2012 hos Vera Vega i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Eva Lund der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Eva i 2 år 9 måneder, før stoppet d. 30. juni 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EVA LUND HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
VERA VEGA ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Villa Canada Copenhagen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Villa Canada Copenhagen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2023
Tidslinje (10)
-
VERA-VEGA ApS (Nu: VERA VEGA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
Villa Canada Copenhagen A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
Villa Canada Copenhagen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023
Blå bog (fortsat)
Eva har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
05.06.2014 - 15.02.2024
Ejer
05.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Direktør
05.06.2014 - 17.01.2022
Ejer
05.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.09.2012 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor VERA-VEGA ApS (Nu: VERA VEGA ApS) kunne fremvise et overskud på 52' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Villa Canada Copenhagen A/S kunne fremvise et underskud på 554' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Eva' netværk er Anders Kirk Johansen.