Mads Berger Ebdrup
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | MassMadeMe (Ejer) |
Største overskud: | 16.031' DKK StreetMass Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -224' DKK Storm Booking ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 47.733' DKK StreetMass Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 14.033' DKK StreetMass Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Streetmass 2 ApS (Nu: StreetMass ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Storm Booking ApS (7 år 10 måneder) |
Seed: 202693991
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2014 ved MassMadeMe i hvervet som Ejer. Mads Berger Ebdrup købte virksomheden MassMadeMe den 10. september 2014. Mads der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Mads i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. januar 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Storm Booking ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 25-33.33% -
StreetMass Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
StreetMass ApS
Via StreetMass Holding ApS -
CIV 2023 ApS
Via StreetMass Holding ApS -
Hedelunden 36 ApS
Via CIV 2023 ApS -
Spaniensgade 7 ApS
Via CIV 2023 ApS -
Broenge 4 ApS
Via CIV 2023 ApS
Direktørposter (2)
-
StreetMass Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2018 -
StreetMass ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2019
Tidslinje (16)
-
MX3 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
MX3 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
StreetMass ApS (Nu: Rettighedsselskabet af 17. december 2019 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.05.2020
Registreringsdato: 27.05.2020
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.02.2018 - 18.05.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
09.01.2018 - 27.05.2020
Reel ejer
13.09.2018 - 17.04.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
11.11.2016 - 16.01.2020
Ejer
11.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33%
Mads Berger Ebdrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn StreetMass Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 47.733' DKK. Gennem sit holdingselskab StreetMass Holding ApS har Mads dermed også andele i StreetMass ApS (100%) og CIV 2023 ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Mads Berger Ebdrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor StreetMass Holding ApS landede et overskud på 16.031' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Storm Booking ApS landede et underskud på 224' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.438' DKK (StreetMass Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Storm Booking ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.733' DKK (StreetMass Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -35' DKK (Storm Booking ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Samer Bassem Abou Taha.