Sebastian Kleist Duus
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | CreativeSight I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.451' DKK Upteko ApS (2021-22) |
Største underskud: | -2.757' DKK Upteko ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 6.426' DKK Upteko ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.890' DKK Upteko ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Upteko ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af CreativeSight I/S (11 år 9 måneder) |
Seed: 1464886132
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2012 hos CreativeSight I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Benjamin Thomas Mejnertz at Sebastian Kleist Duus stiftede CreativeSight I/S den dag i september 2012. Titlen som Ejer og Stifter havde Sebastian i 11 år 9 måneder, inden stoppet den 30. juni 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fotografisk virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S.K.D. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Upteko ApS
Via S.K.D. Holding ApS
Direktørposter (2)
-
S.K.D. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2018 -
Upteko ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Upteko ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.07.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
CreativeSight I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
CreativeSight ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
CreativeSight ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024
Blå bog (fortsat)
Sebastian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.09.2012 - 30.06.2024
Reel ejer
14.02.2018 - 30.06.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
22.08.2018 - 15.07.2019
Direktør
22.08.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.07.2019 - 28.04.2022
Bestyrelsesmedlem
16.07.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.04.2022 - 30.06.2022
Reel ejer
01.07.2022 - 29.03.2023
Reel ejer
30.03.2023 - 21.04.2024
Reel ejer
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,19% -
Reel ejer og Direktør
03.07.2018 - 10.01.2024
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.09.2023 - 10.01.2024
Ejerandel: 26,98%
Sebastian Kleist Duus er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S.K.D. Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.749' DKK. Igennem sit holdingselskab S.K.D. Holding ApS har Sebastian dermed også ejerandele i Upteko ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Sebastian Kleist Duus, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Upteko ApS fremviste et overskud på 1.451' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Upteko ApS fremviste et underskud på 2.757' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sebastian' netværk er Benjamin Thomas Mejnertz.