Tove Thrane
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 1991 (32 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TANDLÆGE TOVE THRANE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.310' DKK TOVE MONBERG-THRANE HOLDING ApS (Nu: TT AF 1/7 2011 ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -780' DKK TOVE MONBERG-THRANE HOLDING ApS (Nu: TT AF 1/7 2011 ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 19.038' DKK TOVE MONBERG-THRANE HOLDING ApS (Nu: TT AF 1/7 2011 ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 2.534' DKK TOVE MONBERG-THRANE HOLDING ApS (Nu: TT AF 1/7 2011 ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af TT AF 1/7 2011 ApS (21 år 3 måneder) |
Seed: 973776654
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1991 ved TANDLÆGE TOVE THRANE ApS (tidligere KHC 027 ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Tove Thrane i 20 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TT AF 1/7 2011 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Draupnir Ejendomme 2 ApS
Via TT AF 1/7 2011 ApS
Direktørposter (1)
-
TT AF 1/7 2011 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Klinik Rådgivning v/Tove Thrane (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2013
Registreringsdato: 31.03.2013 -
Klinik Rådgivning v/Tove Thrane (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2012
Registreringsdato: 01.09.2012 -
KHC 027 ApS (Nu: TANDLÆGE TOVE THRANE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2012
Registreringsdato: 31.08.2012
Blå bog (fortsat)
Tove har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2012 - 31.03.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.11.1991 - 31.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Tove Thrane er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TT AF 1/7 2011 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 12.871' DKK. Gennem sit holdingselskab TT AF 1/7 2011 ApS har Tove dermed også andele i Draupnir Ejendomme 2 ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Tove Thrane, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor TOVE MONBERG-THRANE HOLDING ApS (Nu: TT AF 1/7 2011 ApS) landede et overskud på 5.310' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor TOVE MONBERG-THRANE HOLDING ApS (Nu: TT AF 1/7 2011 ApS) landede et underskud på 780' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tove' netværk er Lars Rønnov.