Jonathan Helbo Stoker
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | Stoker invest (Ejer) |
Største overskud: | 22' DKK Hjaelp.ai ApS (2023) |
Største underskud: | -282' DKK Recar Services ApS (2017) |
Største egenkapital: | 57' DKK Hjaelp.ai ApS (2023) |
Største gæld: | 869' DKK Recar Services ApS (2018) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Skyhelp IVS (Nu: Skyhelp ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stoker invest (12 år) |
Seed: 343533319
Karrieren i erhvervslivet startede i 2012 i Stoker invest i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jonathan Helbo Stoker og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Jonathan nu bestreddet i 12 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Stoker invest
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Hjaelp.ai ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Gainerhair ApS
Ejerandel: 10-14.99%Nyt selskab
Direktørposter (1)
-
Hjaelp.ai ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
Gainerhair ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Hjaelp.ai ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.08.2023
Registreringsdato: 04.08.2023 -
Hjaelp.ai ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.08.2023
Registreringsdato: 03.08.2023
Blå bog (fortsat)
Jonathan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
19.03.2023 - 03.08.2023
Ejer
19.03.2023 - 03.08.2023
Direktør
19.03.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.08.2023 - 31.10.2023
Ejer
04.08.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 91% -
Stifter og Ejer
15.03.2019 - 13.02.2020
Reel ejer
15.03.2019 - 13.02.2020
Bestyrelsesmedlem
15.03.2019 - 14.02.2020
Direktør
15.03.2019 - 16.06.2022
Ejer
14.02.2020 - 05.01.2023
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
10.10.2018 - 13.07.2021
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Hjaelp.ai ApS kunne fremvise et overskud på 22' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Recar Services ApS kunne fremvise et underskud på 272' DKK.