Vibe Strøier Larsen
Erhvervsaktiv: | 30. dec. 1995 - 25. nov. 2014 |
Karrieren startede hos: | VIBE STRØIER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.189' DKK WILLER, BRYLD & STRØIER ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS (Nu: STRØIER & BRYLD ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS) (2015) |
Største underskud: | -363' DKK VIBE STRØIER ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.407' DKK WILLER, BRYLD & STRØIER ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS (Nu: STRØIER & BRYLD ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS) (2015) |
Største gæld: | 381' DKK VIBE STRØIER ApS (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos VIBE STRØIER ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af STRØIER & BRYLD ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS (9 år 10 måneder) |
Seed: 1760857635
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Vibe Strøier Larsen. Den første gang Vibe var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 1995 ved VIBE STRØIER ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Vibe Strøier Larsen i 8 år 8 måneder, før stoppet den 30. august 2004.
I dag arbejder virksomheden med sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 94' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
STRØIER & BRYLD ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
WILLER, BRYLD & STRØIER ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS (Nu: STRØIER & BRYLD ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
STRØIER & BRYLD ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.01.2020
Registreringsdato: 21.01.2020
Blå bog (fortsat)
Vibe har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Karrieren har i alt varet 19 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.06.2022 - 04.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
11.12.2012 - 01.11.2022
Bestyrelsesmedlem
11.12.2012 - 21.01.2020
Ejer
21.01.2020 - 01.11.2022
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.03.2014 - 25.11.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2012 - 01.07.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.12.1995 - 30.08.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor WILLER, BRYLD & STRØIER ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS (Nu: STRØIER & BRYLD ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.189' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor WILLER, BRYLD & STRØIER ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS (Nu: STRØIER & BRYLD ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS) kunne offentliggøre et underskud på 246' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 167' DKK (WILLER, BRYLD & STRØIER ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS (Nu: STRØIER & BRYLD ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 112' DKK (WILLER, BRYLD & STRØIER ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS (Nu: STRØIER & BRYLD ORGANISATIONSPSYKOLOGER ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -92' DKK (VIBE STRØIER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Vibe' netværk er Ole Katz.