Ole Sindberg
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GEA WESTFALIASURGE NORDIC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 35.579' DKK P. LINDBERG A/S (2021) |
Største underskud: | -2.330' DKK 2WATER ApS (2023) |
Største egenkapital: | 57.976' DKK P. LINDBERG A/S (2021) |
Største gæld: | 79.012' DKK P. LINDBERG A/S (2022) |
Flest årsværk: | 98 årsværk hos P. LINDBERG A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af GEA WESTFALIASURGE NORDIC A/S (25 år 2 måneder) |
Seed: 1326040559
Det startede i 1981 ved GEA WESTFALIASURGE NORDIC A/S (tidligere RØ-KA INDUSTRI A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Sindberg i 23 år 5 måneder, før stoppet den 31. maj 2005.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OS Holding
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (4)
-
ENVO-DAN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.12.2013 -
LINDBERGMOTOR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2011 -
LFS KEMI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2014 -
LED Advisors ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2017
Tidslinje (30)
-
DAIRY TEK A/S (Nu: DAIRYTEK A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2023
Registreringsdato: 31.01.2023 -
P. LINDBERG A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
P. LINDBERG A/S
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Sindberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved P. LINDBERG A/S der præsenterede et overskud på 35.579' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved PL KEMI A/S (Nu: LFS KEMI A/S) der præsenterede et underskud på 1.319' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 5 måneder fra 1981 til 2005 hos GEA WESTFALIASURGE NORDIC A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.325' DKK (P. LINDBERG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.330' DKK (2WATER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.583' DKK (P. LINDBERG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 357' DKK (LINDBERGMOTOR.COM A/S (Nu: LINDBERGMOTOR A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Christian Ravn.