Martin Hoff Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Global Vision Sales I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.079' DKK Falke Hillerød ApS (2021-22) |
Største underskud: | -4.311' DKK FALKE ApS (Nu: Flux Handel ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 1.000' DKK Falke Hillerød ApS (2023) |
Største gæld: | 8.443' DKK FALKE ApS (Nu: Flux Handel ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos FALKE ApS (Nu: Flux Handel ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af Flux Handel ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 803729623
Det hele startede i 2013 ved Global Vision Sales I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jakob Jensen at Martin Hoff Larsen stiftede Global Vision Sales I/S den dag i januar 2013. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i , før stoppet den 1. januar 2013.
Virksomheden opererede indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. januar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ML Hoff Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
FALKE GRANIT & NATURSTEN ApS
Via ML Hoff Invest ApS -
Flux Handel ApS UNDER KONKURS
Via FALKE GRANIT & NATURSTEN ApS -
Falke Hillerød ApS
Via ML Hoff Invest ApS -
Step Stories ApS
Via Falke Hillerød ApS
Direktørposter (3)
-
ML Hoff Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2018 -
Falke Hillerød ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.07.2021 -
Step Stories ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Step Stories ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
FALKE ApS (Nu: Flux Handel ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.02.2022
Registreringsdato: 02.02.2022 -
Falke Hillerød ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.07.2021
Registreringsdato: 26.07.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
02.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
26.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.11.2014 - 02.02.2022
Reel ejer
24.11.2014 - 18.12.2018
Ejer
19.12.2018 - 31.12.2018
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer og Direktør
01.12.2013 - 05.01.2020
Ejerandel: 50%
Martin Hoff Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ML Hoff Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 23' DKK. Gennem holdingselskabet ML Hoff Invest ApS har Martin derfor også andele i FALKE GRANIT & NATURSTEN ApS (20-24.99%) og Falke Hillerød ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Martin Hoff Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Falke Hillerød ApS kunne fremvise et overskud på 1.079' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor FALKE ApS (Nu: Flux Handel ApS) kunne fremvise et underskud på 4.311' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 175' DKK (Falke Hillerød ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 322' DKK (FALKE GRANIT & NATURSTEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.000' DKK (Falke Hillerød ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -240' DKK (Step Stories ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Michael Amtoft-ravn.