Michael Holger Sølling
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2005 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GUMMERSBACH 2003, ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 7.762' DKK Kemitura Bro & Tunnel A/S (Nu: KBT Waterproofing A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -7.185' DKK K/S MOLTKESTRASSE, GUMMERSBACH (2018) |
Største egenkapital: | 21.287' DKK K/S MOLTKESTRASSE, GUMMERSBACH (2017) |
Største gæld: | 29.816' DKK K/S MOLTKESTRASSE, GUMMERSBACH (2014) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos KEMITURA A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S MOLTKESTRASSE, GUMMERSBACH (16 år) |
Seed: 2030959620
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2005 ved GUMMERSBACH 2003, ApS i rollen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Michael Holger Sølling købte en del af virksomheden d. 31. december 2005 og havde dermed en ejerandel på 10%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Michael af: Eric Korre Horten, John Christian Danielsen, Henrik Lind og 5 andre personer. Rollen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem bestred Michael i 15 år 11 måneder, før stoppet den 29. december 2021.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2015 som viste et overskud på 1' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Michael Sølling
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sølling Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
K/S JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST
Via JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST KOMPLEMENTAR ApS -
Fabulas Holding ApS
Via Sølling Holding ApS -
Fabulas A/S
Via Fabulas Holding ApS -
Alken Søbred ApS
Via Fabulas A/S -
Egsmark Bakker ApS
Via Fabulas A/S -
Michael Sølling ApS
Via Sølling Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Michael Sølling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2023 -
Fabulas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2018 -
Sølling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2016
Bestyrelsesposter (3)
-
Fabulas A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2021 -
KBT Waterproofing A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.11.2018 -
KEMITURA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.03.2024
Tidslinje (64)
-
Fabulas Vinge A/S (Nu: Projekt nr. 102 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
KEMITURA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2024
Registreringsdato: 30.03.2024 -
KEMITURA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2024
Registreringsdato: 29.03.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
29.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Direktør
02.09.2016 - Stadig aktiv
Ejer
05.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Holger Sølling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sølling Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 989' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Fabulas Holding ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Michael Holger Sølling, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Michael Holger Sølling har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved Kemitura Bro & Tunnel A/S (Nu: KBT Waterproofing A/S) der præsenterede et overskud på 7.762' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Fabulas Vinge A/S (Nu: Projekt nr. 102 A/S) der præsenterede et underskud på 4.571' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2018 til i dag hos KBT Waterproofing A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.662' DKK (K/S JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.571' DKK (Fabulas Vinge A/S (Nu: Projekt nr. 102 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.974' DKK (K/S JYSK DETAIL, REMA1000 IKAST).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.894' DKK (Fabulas Vinge A/S (Nu: Projekt nr. 102 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Tom Deichmann.