Lars Thorup Aaen
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ICON FOOD ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.054' DKK STRECON A/S (2019-20) |
Største underskud: | -8.843' DKK A. FLENSBORG. HERNING MASKINFABRIK A/S (Nu: A. FLENSBORG A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 30.689' DKK A. FLENSBORG. HERNING MASKINFABRIK A/S (Nu: A. FLENSBORG A/S) (2014) |
Største gæld: | 15.633' DKK A. FLENSBORG. HERNING MASKINFABRIK A/S (Nu: A. FLENSBORG A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos A. FLENSBORG. HERNING MASKINFABRIK A/S (Nu: A. FLENSBORG A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STRECON A/S (11 år 9 måneder) |
Seed: 1659726389
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2009 hos ICON FOOD ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Thorup Aaen i 1 år, før stoppet d. 26. november 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor produktion af kød- og fjerkrækødprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LAT Engineering ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LAT Engineering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
STRECON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2012 -
A. FLENSBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
GROUP MPASIA A/S (Nu: MPASIA A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021 -
GROUP MPASIA A/S (Nu: MPASIA A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2020
Registreringsdato: 29.04.2020 -
A. FLENSBORG. HERNING MASKINFABRIK A/S (Nu: A. FLENSBORG A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2018
Registreringsdato: 28.05.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
10.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2020 - 15.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2012 - 05.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Thorup Aaen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos STRECON A/S der præsenterede et overskud på 8.054' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos A. FLENSBORG. HERNING MASKINFABRIK A/S (Nu: A. FLENSBORG A/S) der præsenterede et underskud på 8.843' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 9 måneder fra 2012 til i dag hos STRECON A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.481' DKK (GROUP MPASIA A/S (Nu: MPASIA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 988' DKK (STRECON A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 16.914' DKK (STRECON A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 131' DKK (LAT Enginering ApS (Nu: LAT Engineering ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Norbert Frimann Veje Ravnsbæk.