Tanja Skuldbøl Borch
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tandlæge Tanja Borch (Ejer) |
Største overskud: | 5.105' DKK FSB INVEST ApS (2019) |
Største underskud: | -4.716' DKK FSB INVEST ApS (2022) |
Største egenkapital: | 46.466' DKK ÅSBÆK ApS (2023) |
Største gæld: | 9.733' DKK FSB INVEST ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FSB INVEST ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tandlægerne Østergade 27 I/S (10 år 2 måneder) |
Seed: 1110155699
Det hele startede for alvor en dag i 2012 i Tandlæge Tanja Borch med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Tanja Skuldbøl Borch der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tanja i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. juli 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Tandlægerne Østergade 27 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ÅSBÆK ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
FSB INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
Tandlægerne Østergade 27 ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SALTEN LANGSØ SKOVADMINISTRATION A/S
Via ÅSBÆK ApS -
Ejendomsselskabet Granly, Tilst ApS
Via FSB INVEST ApS -
Ejendomsselskabet Gartnerparken 3 Odense A/S
Via FSB INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
ÅSBÆK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2021 -
FSB INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2014 -
Tandlægerne Østergade 27 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Tandlægerne Østergade 27 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Tandlægerne Østergade 27 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
ÅSBÆK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2021
Registreringsdato: 12.04.2021
Blå bog (fortsat)
Tanja har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.09.2014 - Stadig aktiv
Direktør
27.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.07.2014 - Stadig aktiv
Direktør
12.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
01.07.2014 - 14.08.2023
Ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.07.2014 - 16.09.2016
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor FSB INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.105' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FSB INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.716' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.599' DKK (FSB INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.466' DKK (ÅSBÆK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33.478' DKK (FSB INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tanja' netværk er Steen Sandgaard.