Eivind Martin Albæk Makholm
Erhvervsaktiv siden: | 22. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Makholm Support (Ejer) |
Største overskud: | 905' DKK MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -646' DKK GARDENPRO A/S (Nu: Haderup Tømrer- & Maskinsnedkeri A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 1.240' DKK MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.356' DKK Midtjysk Data ApS (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos GARDENPRO A/S (Nu: Haderup Tømrer- & Maskinsnedkeri A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS (10 år 7 måneder) |
Seed: 631084466
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2012 ved Makholm Support som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Eivind Martin Albæk Makholm der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Eivind i 8 år 2 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2020.
Virksomheden opererede indenfor branchen reparation af computere og ydre enheder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NOVA CONSULT ApS
Via MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS -
Haderup Tømrer- & Maskinsnedkeri A/S
Via MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
Haderup Tømrer- & Maskinsnedkeri A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
RELOAD Entertainment ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2022
Registreringsdato: 16.12.2022 -
MAKHOLM SUPPORT ApS (Nu: Midtjysk Data ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.03.2022
Registreringsdato: 11.03.2022 -
Midtjysk Data ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2022
Registreringsdato: 11.03.2022
Blå bog (fortsat)
Eivind har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
06.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
27.11.2018 - 16.12.2022
Ejerandel: 25% -
Direktør
06.02.2014 - 11.03.2022
Reel ejer
10.07.2015 - 22.03.2018
Bestyrelsesmedlem
01.06.2017 - 11.03.2022
Reel ejer
23.03.2018 - 01.02.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
22.10.2012 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS fremviste et overskud på 905' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Midtjysk Data ApS fremviste et underskud på 242' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 416' DKK (MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 279' DKK (GARDENPRO A/S (Nu: Haderup Tømrer- & Maskinsnedkeri A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.240' DKK (MARTIN MAKHOLM HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -84' DKK (GARDENPRO A/S (Nu: Haderup Tømrer- & Maskinsnedkeri A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Eivind' netværk er Kristian Lyhne.